Szakértők és pártemberek
Kormányzati elit Magyarországon 1848–2010
Kormányzati és parlamenti ciklusok
Parlamenti ciklusok | Kormányzati ciklusok | |||||
1 | 1825 | 1827 | 1 | Batthyány | 1848.03.17 | 1848.10.02 |
2 | 1832 | 1836 | 2 | Szemere | 1849.05.02 | 1849.08.11 |
3 | 1839 | 1840 | 3 | Andrássy |
1867.02.20 | 1871.11.14 |
4 | 1843 | 1844 | 4 | Lónyay |
1871.11.14 | 1872.12.05 |
5 | 1847 | 1848 | 5 | Szlávy |
1872.12.05 | 1874.03.21 |
6 | 1848.07.05 | 1849.08.13 | 6 | Bittó | 1874.03.21 | 1875.03.02 |
7 | 1861.04.06 | 1861.08.22 | 7 | Wenckheim | 1875.03.02 | 1875.10.20 |
8 | 1865.12.14 | 1868.12.09 | 8 | Tisza Kálmán I. | 1875.10.20 | 1877.02.26 |
9 | 1869.04.22 | 1872.04.15 | 9 | Tisza Kálmán II. | 1877.02.26 | 1878.10.11 |
10 | 1872.09.03 | 1875.05.24 | 10 | Tisza Kálmán III. | 1878.10.11 | 1890.03.15 |
11 | 1875.08.30 | 1878.06.30 | 11 | Szapáry | 1890.03.05 | 1892.11.19 |
12 | 1878.10.19 | 1881.06.02 | 12 | Wekerle I. | 1892.11.19 | 1894.06.10 |
13 | 1881.08.26 | 1884.05.19 | 13 | Wekerle II. | 1894.06.10 | 1895.01.15 |
14 | 1884.09.27 | 1887.05.26 | 14 | Bánffy | 1895.01.10 | 1899.02.26 |
15 | 1887.09.28 | 1892.01.04 | 15 | Széll | 1899.02.26 | 1903.06.27 |
16 | 1892.02.20 | 1896.10.03 | 16 | Khuen-Héderváry I. | 1903.06.27 | 1903.09.29 |
17 | 1896.11.23 | 1901.09.05 | 17 | Khuen-Héderváry II. | 1903.09.29 | 1903.11.03 |
18 | 1901.10.26 | 1905.01.03 | 18 | Tisza István I. | 1903.11.03 | 1905.06.18 |
19 | 1905.02.17 | 1906.02.19 | 19 | Fejérváry I. | 1905.06.18 | 1905.10.18 |
20 | 1906.04.29 | 1910.03.23 | 20 | Fejérváry II. | 1905.10.18 | 1906.04.08 |
21 | Wekerle III. |
1906.04.08 | 1909.07.07 | |||
22 | Wekerle IV. |
1909.07.07 | 1910.01.17 | |||
21 | 1910.06.23 | 1918.11.16 | 23 | Khuen-Héderváry III. | 1910.01.17 | 1912.03.30 |
24 | Khuen-Héderváry IV. | 1912.03.30 | 1912.04.22 | |||
25 | Lukács |
1912.04.22 | 1913.06.10 | |||
26 | Tisza István II. | 1913.06.10 | 1917.06.15 | |||
27 | Esterházy | 1917.06.15 | 1917.08.23 | |||
28 | Wekerle V. |
1917.08.23 | 1918.01.25 | |||
29 | Wekerle VI. |
1918.01.25 | 1918.05.08 | |||
30 | Wekerle VII. |
1918.05.08 | 1918.10.31 | |||
31 | Károlyi Mihály | 1918.10.31 | 1919.01.19 | |||
32 | Berinkey |
1919.01.19 | 1919.03.21 | |||
22 | 1919.06.14 | 1919.06.23 | 33 | Forradalmi kormányzótanács I. | 1919.03.21 | 1919.06.24 |
34 | Forradalmi kormányzótanács II. | 1919.06.24 | 1919.08.01 | |||
35 | Peidl | 1919.08.01 | 1919.08.06 | |||
36 | Friedrich I. |
1919.08.07 | 1919.08.15 | |||
37 | Friedrich II. |
1919.08.15 | 1919.08.27 | |||
38 | Friedrich III. |
1919.08.27 | 1919.11.24 | |||
23 | 1920.02.16 | 1922.02.16 | 39 | Huszár | 1919.11.24 | 1920.03.15 |
40 | Simonyi-Semadam |
1920.03.15 | 1920.07.19 | |||
41 | Teleki I. |
1920.07.19 | 1920.12.16 | |||
42 | Teleki II. |
1920.12.16 | 1921.04.14 | |||
24 | 1922.06.19 | 1926.11.16 | 43 | Bethlen I. | 1921.04.14 | 1921.12.03 |
25 | 1927.01.28 | 1931.06.06 | 44 | Bethlen II. | 1921.12.03 | 1931.08.24 |
26 | 1931.07.20 | 1935.03.05 | 45 | Károlyi Gyula | 1931.08.24 | 1932.10.01 |
46 | Gömbös I. | 1932.10.01 | 1935.03.04 | |||
27 | 1935.04.27 | 1939.05.04 | 47 | Gömbös II. | 1935.03.04 | 1936.10.12 |
48 | Darányi I. | 1936.10.12 | 1938.03.19 | |||
49 | Darányi II. | 1938.03.09 | 1938.05.14 | |||
50 | Imrédy I. | 1938.05.14 | 1938.11.15 | |||
51 | Imrédy II. | 1938.11.15 | 1939.02.16 | |||
28 | 1939.06.14 | 1944.11.09 | 52 | Teleki III. | 1939.02.16 | 1941.04.03 |
53 | Bárdossy |
1941.04.03 | 1942.03.09 | |||
54 | Kállay |
1942.03.09 | 1944.03.22 | |||
55 | Sztójay |
1944.03.22 | 1944.08.29 | |||
56 | Lakatos | 1944.08.29 | 1944.10.16 | |||
29 | 1944.12.07 | 1945.03.16 | 57 | Szálasi | 1944.10.16 | 1945.03.28 |
30 | 1944.12.21 | 1945.11.04 | 58 | Miklós | 1944.12.22 | 1945.11.15 |
31 | 1945.11.29 | 1947.07.25 | 59 | Tildy | 1945.11.15 | 1946.02.04 |
60 | Nagy Ferenc |
1946.02.04 | 1947.05.31 | |||
32 | 1947.09.16 | 1949.04.12 | 61 | Dinnyés I. | 1947.05.31 | 1947.09.24 |
62 | Dinnyés II. | 1947.09.24 | 1948.12.10 | |||
33 | 1949.06.08 | 1953.03.18 | 63 | Dobi I | 1948.12.10 | 1949.06.10 |
64 | Dobi II. |
1949.06.10 | 1949.09.03 | |||
65 | Dobi III. |
1949.09.03 | 1952.08.14 | |||
34 | 1953.07.03 | 1958.09.26 | 66 | Rákosi | 1952.08.14 | 1953.07.04 |
67 | Nagy Imre I. |
1953.07.04 | 1955.04.18 | |||
68 | Hegedűs |
1955.04.18 | 1956.10.24 | |||
69 | Nagy Imre II. |
1956.10.24 | 1956.11.04 | |||
70 | Kádár I. | 1956.11.04 | 1957.05.09 | |||
71 | Kádár II. | 1957.05.09 | 1958.01.28 | |||
35 | 1958.11.26 | 1962.11.05 | 72 | Münnich | 1958.01.28 | 1961.09.13 |
36 | 1963.03.21 | 1967.01.28 | 73 | Kádár III. | 1961.09.13 | 1963.03.31 |
74 | Kádár IV. | 1963.03.31 | 1965.06.30 | |||
75 | Kállai |
1965.06.30 | 1967.04.14 | |||
37 | 1967.04.14 | 1971.02.10 | 76 | Fock I. | 1967.04.14 | 1971.05.16 |
38 | 1971.05.12 | 1975.04.11 | 77 | Fock II. | 1971.05.16 | 1975.05.15 |
78 | Lázár I. | 1975.05.15 | 1975.07.04 | |||
39 | 1975.07.04 | 1980.03.06 | 79 | Lázár II. | 1975.07.04 | 1980.06.27 |
40 | 1980.06.27 | 1985.04.19 | 80 | Lázár III. | 1980.06.27 | 1985.07.11 |
41 | 1985.06.28 | 1990.03.16 | 81 | Lázár IV. | 1985.07.11 | 1987.06.25 |
82 | Grósz |
1987.06.25 | 1988.11.24 | |||
42 | 1990.05.02 | 1994.04.07 | 83 | Németh | 1988.11.24 | 1990.05.23 |
84 | Antall | 1990.05.23 | 1993.12.21 | |||
43 | 1994.06.28 | 1998.03.16 | 85 | Boross | 1993.12.21 | 1994.07.15 |
44 | 1998.06.18 | 2002.02.26 | 86 | Horn |
1994.07.15 | 1998.07.08 |
45 | 2002.05.15 | 2006.03.08 | 87 | Orbán (I.) | 1998.07.08 | 2002.05.27 |
88 | Medgyessy |
2002.05.27 | 2004.09.29 | |||
46 | 2006.05.16 | 2010.02.22 | 89 | Gyurcsány I. | 2004.09.30 | 2006.06.08 |
90 | Gyurcsány II. | 2006.06.08 | 2008.04.30 | |||
91 | Gyurcsány III. | 2008.05.01 | 2009.04.14 | |||
92 | Bajnai | 2009.04.14 | 2010. 05.28 |
Tartalomjegyzék
- Szakértők és pártemberek Kormányzati elit Magyarországon 1848–2010
- Impresszum
- A kötet szerzői
- Bevezető A kormányzati elit kutatási környezete
- I. Kormányzati elit Magyarországon, 1848–2010 Szakértelem és politika
- II. Az önálló kormányzás kezdetei Magyarországon. Miniszteri utak, 1848–1918
- III. A két világháború közötti kormányzati elit A státuszelit dominanciája
- IV. Párhuzamos világok. Két átmenet Magyarországon, 1944–1949
- V. Miniszterek az államszocializmus korszakában, 1949–1990
- VI. Politika és közigazgatás kapcsolata – különös tekintettel az 1990 utáni időszakra
- VII. Szakma és politika. Politikai vezetők a kormányzatban, 1990–2006
- Kormányzati és parlamenti ciklusok
- Irodalomjegyzék
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2020
ISBN: 978 963 454 441 8
A kötet fejezetei az 1848 és 2010 közötti nagyon is különböző korszakokban, egy közös adatbázisra építve a kormányzati elit társadalmi és politikai jellemzőit, általános karriervonásait mutatják be. Ez teszi lehetővé, hogy bár az egyes korszakok politikai tartalma alapvetően más, megfogalmazható az általános kérdés, hogy a politikai vagy a foglalkozásbeli, szakmai tudás-e a meghatározó a miniszteriális karrierben? Politikai kormányok vagy szakértő kormányok, szakértő miniszterek és politikus bürokraták - a kormányzás eredményét és eredményességét is szeretnénk látni a kormányzati elit vizsgálata alapján. Pedig a kapcsolat nem egyértelmű. Kiváló felkészültségű miniszterek is, kormányaik is megbukhatnak, míg olykor a szerencse a középszerűek mellé áll. A kötetben a történelmi korszakok, valamint az 1990 utáni két évtized folyamatai iránt érdeklődök is megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő írásokat e témában.
Hivatkozás: https://mersz.hu/ilonszki-szakertok-es-partemberek//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero